23. mars 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGApS AF 6. MARTS 1992Tidligere status: Under frivillig likvidation.
23. november 1992Flere forlater styretApS AF 6. MARTS 19923 medlemmer forlater styret for ApS AF 6. MARTS 1992.Anni Iris Køldal-EriksenForlater etter en periode på 2 årBruno Ege Køldal-EriksenForlater etter en periode på 2 årDudi Anni Eriksen RasmussenForlater etter en periode på 2 år
23. november 1992Bruno Ege Køldal-Eriksen forlater ledelsenApS AF 6. MARTS 1992Bruno Ege Køldal-Eriksen forlater ledelsen for ApS AF 6. MARTS 1992 etter en periode på 2 år.
2. juni 1992Flere forlater styretApS AF 6. MARTS 19923 medlemmer forlater styret for ApS AF 6. MARTS 1992.Birgit AndersenForlater etter en periode på 2 årRonald SørensenForlater etter en periode på 2 årSteen Erik RasmussenForlater etter en periode på 2 år
18. mai 1992Ronald Sørensen forlater ledelsenApS AF 6. MARTS 1992Ronald Sørensen forlater ledelsen for ApS AF 6. MARTS 1992 etter en periode på 2 år.
14. mars 1992Nytt navn: ApS AF 6. MARTS 1992FNK HOLDING A/SFNK HOLDING A/S skifter navn til ApS AF 6. MARTS 1992.
11. november 1991Flere forlater styretFNK HOLDING A/S6 medlemmer forlater styret for FNK HOLDING A/S.Ole Madsen HesselholtForlater etter en periode på 12 månederLeo Bent ChristensenForlater etter en periode på 12 månederBent SlothForlater etter en periode på 12 månederChristian JohansenForlater etter en periode på 12 månederJens Erik JensenForlater etter en periode på 12 månederTroels Aage HolstForlater etter en periode på 12 måneder
11. november 1991Svend Vestergaard-Jensen forlater ledelsenFNK HOLDING A/SSvend Vestergaard-Jensen forlater ledelsen for FNK HOLDING A/S etter en periode på 12 måneder.
14. november 1990StiftelseFNK HOLDING A/SFNK HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst.Adressec/o Køldal-EriksenRosendalsgade 112100 København ØPersonerBruno Ege Køldal-EriksenDirektør, styremedlemRonald SørensenDirektør, styremedlemSvend Vestergaard-JensenDirektørAnni Iris Køldal-EriksenStyremedlemBent SlothStyremedlemBirgit AndersenStyremedlemChristian JohansenStyremedlemDudi Anni Eriksen RasmussenStyremedlemJens Erik JensenStyremedlemLeo Bent ChristensenStyremedlemOle Madsen HesselholtStyrelederSteen Erik RasmussenStyremedlemTroels Aage HolstStyremedlem