8. oktober 1993Steen Grønkær Pedersen forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 1876Steen Grønkær Pedersen forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 1876 etter en periode på 2 år.
21. februar 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 1876Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 1876 etter en periode på 6 måneder.
1. september 1991StiftelseApS KBUS 38 NR. 1876ApS KBUS 38 NR. 1876 stiftes i 1991.AdresseGøngehusvej 2802970 HørsholmPersonerPer Emil Hasselbalch StakemannDirektørSteen Grønkær PedersenDirektør