18. juli 1989Inge-Lise Lyngbye Laulund forlater ledelsenApS KBUS 8 NR. 2055Inge-Lise Lyngbye Laulund forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 2055 etter en periode på 3 år.
17. mars 1988Per Grill Laulund forlater ledelsenApS KBUS 8 NR. 2055Per Grill Laulund forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 2055 etter en periode på 1 år.
1. januar 1987StiftelseApS KBUS 8 NR. 2055ApS KBUS 8 NR. 2055 stiftes i 1987.AdresseMiddelfartvej 52, st. 2.5200 Odense VPersonerInge-Lise Lyngbye LaulundDirektørPer Grill LaulundDirektør