10. juniUnderskudd på DKK 11.927 Cafe Beni ApSCafe Beni ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
10. juniUnderskudd på DKK 6.021 AAKika ApSAAKika ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 42.431 Cafe Beni ApSCafe Beni ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 8.222 AAKika ApSAAKika ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 82.686 Cafe Beni ApSCafe Beni ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 39.997 AAKika ApSAAKika ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabAAKika ApSAAKika IvS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AAKika ApS. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabCafe Beni ApSCafe Beni IvS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Cafe Beni ApS. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 119.868 AAKika IvSAAKika IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 308.444 Cafe Beni IvSCafe Beni IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2020Overskudd på DKK 81.770 Cafe Beni IvSCafe Beni IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2020Underskudd på DKK 2.925 AAKika IvSAAKika IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenCafe Beni IvSArijeta Berisha registrert som reell eier av Cafe Beni IvS.Se mere
27. juni 2019Underskudd på DKK 129.545 Cafe Beni IvSCafe Beni IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2019Underskudd på DKK 4.816 AAKika IvSAAKika IvS offentliggjør regnskap for perioden 15. mars 2018 til 31. desember 2018. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2019Ny status NORMALAAKika IvSTidligere status: Under tvangsopløsning. Arijeta Berisha er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2019Arijeta Berisha blir med i ledelsenCafe Beni IvSArijeta Berisha erstatter Arben Berisha i ledelsen for Cafe Beni IvS etter en periode på 2 år.Se mere
22. desember 2018Arijeta Berisha blir med i ledelsenAAKika IvSArijeta Berisha blir med i ledelsen for AAKika IvS.Se mere
22. desember 2018Endring i eierkretsenAAKika IvSArijeta Berisha registrert som reell eier av AAKika IvS.Se mere