12. marsArild Juel Hansen forlater ledelsenARILD JUEL HANSEN ApSArild Juel Hansen forlater ledelsen for ARILD JUEL HANSEN ApS etter en periode på 24 år.Se mere
12. marsEndring i eierkretsenARILD JUEL HANSEN ApSArild Juel Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av ARILD JUEL HANSEN ApS.Se mere
1. januarOverskudd på DKK 0 ARILD JUEL HANSEN ApSARILD JUEL HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Arild Juel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2023 · Sjællands NyhederMødtes under et slag kort: Nu har Arild og Jonna været gift i 65 årDet er få forundt at holde sammen gennem 65 års ægteskab, men det har Kirsten Jonna Thuesen Hansen og Arild Juel Hansen formået. Les artikkel
31. august 2023 · Vallensbæk KommuneFejrer 65 års kærlighedJonna Thuesen Hansen og Arild Juel Hansen og parrets nærmeste familie tog her til formiddag imod besøg af udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen. Les artikkel
28. juli 2023Ny status UNDER KONKURSA.J. HANSEN ApSTidligere status: Normal. Arild Juel Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
25. juli 2023Arild Juel Hansen slutter som adm. direktørA.J. HANSEN ApSArild Juel Hansen slutter som adm. direktør i A.J. HANSEN ApS.Se mere
25. mai 2023Arild Juel Hansen blir adm. direktørA.J. HANSEN ApSArild Juel Hansen erstatter Sabina Juel Hansen som adm. direktør i A.J. HANSEN ApS.Se mere
9. mai 2023AdresseendringA.J. HANSEN ApSA.J. HANSEN ApS flytter fra Vallensbæk Strand til Gilleleje. Arild Juel Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
9. mai 2023AdresseendringARILD JUEL HANSEN ApSARILD JUEL HANSEN ApS flytter fra Vallensbæk Strand til Gilleleje. Arild Juel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2023Sabina Juel Hansen blir adm. direktørA.J. HANSEN ApSSabina Juel Hansen blir adm. direktør i A.J. HANSEN ApS. Arild Juel Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
15. januar 2023Flere forlater styretA.J. HANSEN ApS2 medlemmer forlater styret for A.J. HANSEN ApS. Arild Juel Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
30. desember 2022Endring i eierkretsenARILD JUEL HANSEN ApSArild Juel Hansen reduserer sitt reelle eierskap av ARILD JUEL HANSEN ApS.Se mere
1. desember 2022Overskudd på DKK 11.538 ARILD JUEL HANSEN ApSARILD JUEL HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Arild Juel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Underskudd på DKK 124.938 A.J. HANSEN ApSA.J. HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Arild Juel Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
27. desember 2021Endring i eierkretsenARILD JUEL HANSEN ApSArild Juel Hansen reduserer sitt reelle eierskap av ARILD JUEL HANSEN ApS.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 6.688 ARILD JUEL HANSEN ApSARILD JUEL HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Arild Juel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 7.095 A.J. HANSEN ApSA.J. HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Arild Juel Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 6.820 ARILD JUEL HANSEN ApSARILD JUEL HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Arild Juel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020Endring i eierkretsenARILD JUEL HANSEN ApSArild Juel Hansen reduserer sitt reelle eierskap av ARILD JUEL HANSEN ApS.Se mere