7. november 2003Arly Aage Ravn Mortensen forlater ledelsenARAMCO ApSArly Aage Ravn Mortensen forlater ledelsen for ARAMCO ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. april 2003Ny status UNDER KONKURSARAMCO ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGARAMCO ApSTidligere status: Normal. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2003Ny bransje: UoplystARAMCO ApSTidligere bransje: Restauranter. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2002Regnskap for 2001 offentligjortARAMCO ApSARAMCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. april 2000 til 30. juni 2001. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2002Ny status NORMALARAMCO ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGARAMCO ApSTidligere status: Normal. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2000Arly Aage Ravn Mortensen blir med i ledelsenARAMCO ApSArly Aage Ravn Mortensen erstatter John Flemming Pedersen i ledelsen for ARAMCO ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
1. oktober 2000AdresseendringARAMCO ApSARAMCO ApS flytter fra København K til Haslev. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2000Nytt navn: ARAMCO ApSBRUDEKJOLEN ApSBRUDEKJOLEN ApS skifter navn til ARAMCO ApS. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1999Arly Aage Ravn Mortensen forlater styretJOMAR ApSArly Aage Ravn Mortensen forlater styret for JOMAR ApS etter en periode på 13 år.Se mere
30. november 1999Arly Aage Ravn Mortensen forlater ledelsenJOMAR ApSArly Aage Ravn Mortensen forlater ledelsen for JOMAR ApS etter en periode på 13 år.Se mere
11. mars 1999Ny status UNDER KONKURSJOMAR ApSTidligere status: Normal. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortJOMAR ApSJOMAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortJOMAR ApSJOMAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 1997Flere forlater styretJOMAR ApS2 medlemmer forlater styret for JOMAR ApS. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 1990Joan Vibeke Mortensen forlater ledelsenJOMAR ApSJoan Vibeke Mortensen forlater ledelsen for JOMAR ApS etter en periode på 3 år. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 1987Nytt navn: JOMAR ApSASX 11440 ApSASX 11440 ApS skifter navn til JOMAR ApS. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1987StiftelseASX 11440 ApSASX 11440 ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Arly Aage Ravn Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere