21. juniUnderskudd på EUR 44 mio.Covivio Hamburg Holding ApSCovivio Hamburg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Arnaud Brément er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mai 2023Overskudd på EUR 3,8 mio.Covivio Hamburg Holding ApSCovivio Hamburg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Arnaud Brément er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. april 2023AdresseendringCovivio Hamburg Holding ApSCovivio Hamburg Holding ApS flytter fra København K til København Ø. Arnaud Brément er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2022Mikael Brøgger Håkansson blir med i ledelsenCovivio Hamburg Holding ApSMikael Brøgger Håkansson blir med i ledelsen for Covivio Hamburg Holding ApS. Arnaud Brément er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2022Mette-Lise Vraa forlater ledelsenCovivio Hamburg Holding ApSMette-Lise Vraa forlater ledelsen for Covivio Hamburg Holding ApS etter en periode på 1 år. Arnaud Brément er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mai 2022Overskudd på EUR 51 mio.Covivio Hamburg Holding ApSCovivio Hamburg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Arnaud Brément er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juli 2021Overskudd på EUR 33 mio.Covivio Hamburg Holding ApSCovivio Hamburg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Arnaud Brément er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mars 2021Peter Westphal forlater ledelsenCovivio Hamburg Holding ApSPeter Westphal forlater ledelsen for Covivio Hamburg Holding ApS etter en periode på 6 år. Arnaud Brément er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mars 2021Mette-Lise Vraa blir med i ledelsenCovivio Hamburg Holding ApSMette-Lise Vraa blir med i ledelsen for Covivio Hamburg Holding ApS. Arnaud Brément er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. august 2020Overskudd på EUR 35 mio.Covivio Hamburg Holding ApSCovivio Hamburg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Arnaud Brément er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2019Myriam Despas blir med i ledelsenCovivio Hamburg Holding ApSMyriam Despas blir med i ledelsen for Covivio Hamburg Holding ApS. Arnaud Brément er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2019Arnaud Brément blir adm. direktørCovivio Hamburg Holding ApSArnaud Brément erstatter Thierry Jean-Francois Beaudemoulin som adm. direktør i Covivio Hamburg Holding ApS.Se mere