14. septemberAdresseendring3 X G ApS3 X G ApS flytter fra Ebeltoft til Ringe. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 563.020 Ejendomsfonden MolsværketEjendomsfonden Molsværket offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Arne Gynther er nestleder i styret.Se mere
12. maiEndring i eierkretsen3 X G ApSArne Gynther reduserer sitt reelle eierskap av 3 X G ApS.Se mere
17. aprilAdresseendringEjendomsfonden MolsværketEjendomsfonden Molsværket flytter til ny adresse i Knebel. Arne Gynther er nestleder i styret.Se mere
1. november 2023Ole Oskar Wolf blir med i styretEjendomsfonden MolsværketOle Oskar Wolf erstatter Claus Gustav Pettersson i styret for Ejendomsfonden Molsværket etter en periode på 5 år. Arne Gynther er fortsatt nestleder i styret.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 100.610 GYNTHER HOLDING ApSGYNTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2023Overskudd på DKK 162.487 3 X G ApS3 X G ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023Overskudd på DKK 790.254 Ejendomsfonden MolsværketEjendomsfonden Molsværket offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Arne Gynther er nestleder i styret.Se mere
30. november 2022Underskudd på DKK 41.828 GYNTHER HOLDING ApSGYNTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Underskudd på DKK 122.805 3 X G ApS3 X G ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Underskudd på DKK 8.648 Ejendomsfonden MolsværketEjendomsfonden Molsværket offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Arne Gynther er nestleder i styret.Se mere
9. mars 2022Kasper Østvig Nissen blir med i styretEjendomsfonden MolsværketKasper Østvig Nissen blir med i styret for Ejendomsfonden Molsværket. Arne Gynther er fortsatt nestleder i styret.Se mere
15. desember 2021Nytt navn: Ejendomsfonden MolsværketEjendomsfonden Knudepunktet MolsEjendomsfonden Knudepunktet Mols skifter navn til Ejendomsfonden Molsværket. Arne Gynther er nestleder i styret.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 231.354 3 X G ApS3 X G ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 134.893 GYNTHER HOLDING ApSGYNTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 37.408 Ejendomsfonden Knudepunktet MolsEjendomsfonden Knudepunktet Mols offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Arne Gynther er nestleder i styret.Se mere
26. november 2020Overskudd på DKK 175.820 3 X G ApS3 X G ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2020Overskudd på DKK 110.855 GYNTHER HOLDING ApSGYNTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2020Overskudd på DKK 172.885 Ejendomsfonden Knudepunktet MolsEjendomsfonden Knudepunktet Mols offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Arne Gynther er nestleder i styret.Se mere
18. november 2019Overskudd på DKK 147.479 GYNTHER HOLDING ApSGYNTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Arne Gynther er medlem af ledelsen.Se mere