27. september 2012Maren Grauslund Frederiksen blir med i styretA. HOLMRIIS HOLDING A/SMaren Grauslund Frederiksen erstatter Arne Holmriis i styret for A. HOLMRIIS HOLDING A/S etter en periode på 28 år.Se mere
27. september 2012Estrid Margrethe Grauslund Holmriis blir med i ledelsenA. HOLMRIIS HOLDING A/SEstrid Margrethe Grauslund Holmriis erstatter Arne Holmriis i ledelsen for A. HOLMRIIS HOLDING A/S etter en periode på 28 år.Se mere
21. juni 2012Estrid Margrethe Grauslund Holmriis blir ny styrelederHOLMRIIS DETAIL A/SEstrid Margrethe Grauslund Holmriis erstatter Arne Holmriis som styreleder hos HOLMRIIS DETAIL A/S etter en periode på 7 år.Se mere
22. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortA. HOLMRIIS HOLDING A/SA. HOLMRIIS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Arne Holmriis er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2011Søren Grauslund Holmriis blir med i styretA. HOLMRIIS HOLDING A/SSøren Grauslund Holmriis blir med i styret for A. HOLMRIIS HOLDING A/S. Arne Holmriis er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2011Søren Grauslund Holmriis blir ny styrelederHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/SSøren Grauslund Holmriis erstatter Arne Holmriis som styreleder hos HOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/S etter en periode på 11 år.Se mere
8. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortHOLMRIIS DETAIL A/SHOLMRIIS DETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
1. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/SHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
1. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortA. HOLMRIIS HOLDING A/SA. HOLMRIIS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Arne Holmriis er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2010Regnskap for 2010 offentligjortHOLMRIIS DETAIL A/SHOLMRIIS DETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
9. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortA. HOLMRIIS HOLDING A/SA. HOLMRIIS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Arne Holmriis er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/SHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2009 offentligjortHOLMRIIS DETAIL A/SHOLMRIIS DETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
8. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/SHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
8. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortA. HOLMRIIS HOLDING A/SA. HOLMRIIS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Arne Holmriis er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2008Regnskap for 2008 offentligjortHOLMRIIS DETAIL A/SHOLMRIIS DETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med elektriske husholdningsapparaterHOLMRIIS DETAIL A/STidligere bransje: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.A. HOLMRIIS HOLDING A/STidligere bransje: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Arne Holmriis er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2007Regnskap for 2007 offentligjortHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/SHOLMRIIS-EBELTOFT EL-INSTALLATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Arne Holmriis er styreleder.Se mere
5. juli 2007Regnskap for 2007 offentligjortA. HOLMRIIS HOLDING A/SA. HOLMRIIS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Arne Holmriis er medlem af ledelsen.Se mere