23. desember 2002Arne Jul Madsen forlater styretEGEN AF 18. APRIL 1987 ApSArne Jul Madsen forlater styret for EGEN AF 18. APRIL 1987 ApS etter en periode på 16 år.Se mere
23. oktober 2002Henrik Westergaard blir med i styretEGEN AF 18. APRIL 1987 ApSHenrik Westergaard erstatter Hans Pedersen i styret for EGEN AF 18. APRIL 1987 ApS etter en periode på 16 år. Arne Jul Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. oktober 2002Ny selskapsform AnpartsselskabEGEN AF 18. APRIL 1987 ApSA/S EGEN AF 18. APRIL 1987 endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til EGEN AF 18. APRIL 1987 ApS. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
13. august 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
6. september 2001Ernst Oscar Bilde forlater ledelsenA/S EGEN AF 18. APRIL 1987Ernst Oscar Bilde forlater ledelsen for A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 etter en periode på 15 år. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
9. september 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
6. juli 1999Verner Lindgaard Kristensen forlater ledelsenA/S EGEN AF 18. APRIL 1987Verner Lindgaard Kristensen forlater ledelsen for A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 etter en periode på 13 år. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
24. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
11. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortA/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
2. september 1996Regnskap for 1995 offentligjortA/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
12. mars 1993Vagn Würts Heegaard forlater ledelsenA/S EGEN AF 18. APRIL 1987Vagn Würts Heegaard forlater ledelsen for A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 etter en periode på 6 år. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
31. januar 1990Niels Jensen forlater styretA/S EGEN AF 18. APRIL 1987Niels Jensen forlater styret for A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 etter en periode på 3 år. Arne Jul Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 1990Christoffer Sørensen forlater ledelsenA/S EGEN AF 18. APRIL 1987Christoffer Sørensen forlater ledelsen for A/S EGEN AF 18. APRIL 1987 etter en periode på 3 år. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
13. oktober 1987Nytt navn: A/S EGEN AF 18. APRIL 1987A/S PSE NR. 2176A/S PSE NR. 2176 skifter navn til A/S EGEN AF 18. APRIL 1987. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere
1. november 1986StiftelseA/S PSE NR. 2176A/S PSE NR. 2176 stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Arne Jul Madsen er medlem av styret.Se mere