7. september 2005Arne Kjeldgaard Jørgensen forlater styretHINNERUP ERHVERVSPARK A/SArne Kjeldgaard Jørgensen forlater styret for HINNERUP ERHVERVSPARK A/S etter en periode på 19 år.Se mere
3. mars 2005Jette Rita Elgaard blir med i ledelsenHINNERUP ERHVERVSPARK A/SJette Rita Elgaard erstatter Peder Malmkjær i ledelsen for HINNERUP ERHVERVSPARK A/S etter en periode på 19 år. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2005AdresseendringHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S flytter fra Risskov til Hadsten. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
4. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
9. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
14. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortHINNERUP ERHVERVSPARK A/SHINNERUP ERHVERVSPARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. desember 1996Otto Andreasen forlater styretHINNERUP ERHVERVSPARK A/SOtto Andreasen forlater styret for HINNERUP ERHVERVSPARK A/S etter en periode på 10 år. Arne Kjeldgaard Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 1993Niels Søndergaard forlater styretHINNERUP ERHVERVSPARK A/SNiels Søndergaard forlater styret for HINNERUP ERHVERVSPARK A/S etter en periode på 7 år. Arne Kjeldgaard Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 1993Niels Gert Elgaard forlater ledelsenHINNERUP ERHVERVSPARK A/SNiels Gert Elgaard forlater ledelsen for HINNERUP ERHVERVSPARK A/S etter en periode på 7 år. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
28. januar 1991Ny status NORMALHINNERUP ERHVERVSPARK A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 1990Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHINNERUP ERHVERVSPARK A/STidligere status: Normal. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
17. februar 1987Nytt navn: HINNERUP ERHVERVSPARK A/SASX 10605 A/SASX 10605 A/S skifter navn til HINNERUP ERHVERVSPARK A/S. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. august 1986StiftelseASX 10605 A/SASX 10605 A/S stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Arne Kjeldgaard Jørgensen er medlem av styret.Se mere