30. juni 2011Arne Malonæs forlater styretYIT A/SArne Malonæs forlater styret for YIT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
28. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortYIT A/SYIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Arne Malonæs er styreleder.Se mere
25. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortYIT A/SYIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Arne Malonæs er styreleder.Se mere
6. oktober 2009Arne Malonæs blir ny styrelederYIT A/SArne Malonæs erstatter Juhani Matti Pitkäkoski som styreleder hos YIT A/S etter en periode på 6 år.Se mere