28. mai 2008Arne Nielsen forlater styretKØBMAND ARNE NIELSEN ApSArne Nielsen forlater styret for KØBMAND ARNE NIELSEN ApS etter en periode på 16 år.Se mere
28. mai 2008Arne Nielsen forlater ledelsenKØBMAND ARNE NIELSEN ApSArne Nielsen forlater ledelsen for KØBMAND ARNE NIELSEN ApS etter en periode på 16 år.Se mere
26. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2004Steffen Drejer blir med i ledelsenKØBMAND ARNE NIELSEN ApSSteffen Drejer blir med i ledelsen for KØBMAND ARNE NIELSEN ApS. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 1992StiftelseKØBMAND ARNE NIELSEN ApSKØBMAND ARNE NIELSEN ApS stiftes i bransjen supermarkeder. Arne Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere