9. mars 2020Arne Purup forlater styretM. PURUP A/SArne Purup forlater styret for M. PURUP A/S etter en periode på 21 år.Se mere
15. desember 2019Helle Purup forlater styretM. PURUP A/SHelle Purup forlater styret for M. PURUP A/S etter en periode på 21 år. Arne Purup er fortsatt styreleder.Se mere
22. mars 2019Underskudd på DKK 241.560 M. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Arne Purup er styreleder.Se mere
24. mai 2018Overskudd på DKK 123.202 M. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Arne Purup er styreleder.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 77.506 M. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Arne Purup er styreleder.Se mere
12. mai 2016Overskudd på DKK 37.310 M. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Arne Purup er styreleder.Se mere
1. juni 2015Overskudd på DKK 45.325 M. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Arne Purup er styreleder.Se mere
5. juni 2014Overskudd på DKK 216.206 M. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Arne Purup er styreleder.Se mere
8. juni 2013Overskudd på DKK 325.617 M. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Arne Purup er styreleder.Se mere
14. februar 2013Arne Purup forlater styretFINN STUBKJÆR JENSEN A/SArne Purup forlater styret for FINN STUBKJÆR JENSEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
5. november 2012Arne Purup forlater styretFINN STUBKJÆR JENSENS FAMILIEFONDArne Purup forlater styret for FINN STUBKJÆR JENSENS FAMILIEFOND etter en periode på 27 år.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortFINN STUBKJÆR JENSENS FAMILIEFONDFINN STUBKJÆR JENSENS FAMILIEFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Arne Purup er medlem av styret.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortFINN STUBKJÆR JENSEN A/SFINN STUBKJÆR JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Arne Purup er styreleder.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortM. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Arne Purup er styreleder.Se mere
21. mai 2012Jan Snogdal blir ny styrelederN. PURUP, AARHUS A/SJan Snogdal erstatter Arne Purup som styreleder hos N. PURUP, AARHUS A/S etter en periode på 14 år.Se mere
16. mars 2012Arne Purup forlater styretDIGITAL TRYKKERIET A/SArne Purup forlater styret for DIGITAL TRYKKERIET A/S etter en periode på 8 år.Se mere
22. august 2011Regnskap for 2010 offentligjortFINN STUBKJÆR JENSENS FAMILIEFONDFINN STUBKJÆR JENSENS FAMILIEFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Arne Purup er medlem av styret.Se mere
23. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortN. PURUP, AARHUS A/SN. PURUP, AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Arne Purup er styreleder.Se mere
23. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDIGITAL TRYKKERIET A/SDIGITAL TRYKKERIET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Arne Purup er medlem av styret.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortM. PURUP A/SM. PURUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Arne Purup er styreleder.Se mere