3. aprilOverskudd på DKK 4,0 mio.Vand Gruppen A/SVand Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 7,4 mio.HØJFELDT GROUP ApSHØJFELDT GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 1,3 mio.M.A.S.H. Ejendomme 1 ApSM.A.S.H. Ejendomme 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 551.007 Højfeldt Ejendomme ApSHøjfeldt Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
7. marsOverskudd på DKK 1,9 mio.VAND-SCHMIDT A/SVAND-SCHMIDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
4. marsRegnskap for 2023 offentligjortM.A.S.H. Ejendomme 2 ApSM.A.S.H. Ejendomme 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. september 2023. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
4. marsRegnskap for 2023 offentligjortEJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApSEJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. september 2023. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Overskudd på DKK 401.303 IN2TEK A/SIN2TEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Asbjørn Højfeldt eier 33,3% av virksomheten.Se mere
22. juni 2023Asbjørn Højfeldt blir med i ledelsenM.A.S.H. Ejendomme 2 ApSAsbjørn Højfeldt erstatter Kjeld Opsund Jørgensen i ledelsen for M.A.S.H. Ejendomme 2 ApS etter en periode på 11 år.Se mere
22. juni 2023AdresseendringM.A.S.H. Ejendomme 2 ApSM.A.S.H. Ejendomme 2 ApS flytter til ny adresse i Herning. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023AdresseendringEJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApSEJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApS flytter til ny adresse i Herning. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Nytt navn: M.A.S.H. Ejendomme 2 ApSEJENDOMSSELSKABET BREDGADE 4 ApSEJENDOMSSELSKABET BREDGADE 4 ApS skifter navn til M.A.S.H. Ejendomme 2 ApS. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 504.894 EJENDOMSSELSKABET BREDGADE 4 ApSEJENDOMSSELSKABET BREDGADE 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Asbjørn Højfeldt eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.EJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApSEJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Asbjørn Højfeldt blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApSAsbjørn Højfeldt erstatter Kjeld Opsund Jørgensen i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApS etter en periode på 24 år.Se mere
21. juni 2023Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET BREDGADE 4 ApSAsbjørn Højfeldt registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET BREDGADE 4 ApS.Se mere
21. juni 2023Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApSAsbjørn Højfeldt registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET HEDEBANKEN ApS.Se mere
12. april 2023Brian Kristensen blir med i styretVAND-SCHMIDT A/SBrian Kristensen erstatter Jørgen Sørensen i styret for VAND-SCHMIDT A/S etter en periode på 12 år. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2023Jørgen Sørensen forlater styretVand Gruppen A/SJørgen Sørensen forlater styret for Vand Gruppen A/S etter en periode på 12 år. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Overskudd på DKK 12 mio.HØJFELDT GROUP ApSHØJFELDT GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Asbjørn Højfeldt er medlem af ledelsen.Se mere