League of Goats Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2023 til 31. desember 2023. Asbjørn Ottilius Holm Pedersen er medlem af ledelsen.
Wibergis Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Asbjørn Ottilius Holm Pedersen er medlem af ledelsen.
Wibergis Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Asbjørn Ottilius Holm Pedersen er medlem af ledelsen.
Wibergis Iværksætter Netværk IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Wibergis Iværksætter Netværk ApS. Asbjørn Ottilius Holm Pedersen er medlem af ledelsen.
Wibergis Iværksætter Netværk IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Asbjørn Ottilius Holm Pedersen eier 33,3% av virksomheten.