4. desember 2023Overskudd på DKK 128.018 KENNEDY XR ApSKENNEDY XR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2023Overskudd på DKK 72.069 BEDSTESERVICE APSBEDSTESERVICE APS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Asger Kennedy Møller eier 32% av virksomheten.Se mere
2. oktober 2023AdresseendringKENNEDY XR ApSKENNEDY XR ApS flytter til ny adresse i Hinnerup. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 117.835 KENNEDY XR ApSKENNEDY XR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Underskudd på DKK 2.460 BEDSTESERVICE APSBEDSTESERVICE APS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Asger Kennedy Møller eier 32% av virksomheten.Se mere
28. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortKENNEDY XR ApSKENNEDY XR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022Endring i eierkretsenBEDSTESERVICE APSAsger Kennedy Møller registrert som reell eier av BEDSTESERVICE APS.Se mere
1. mai 2021Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiKENNEDY XR ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2021Ny selskapsform AnpartsselskabKENNEDY XR ApSKENNEDY XR IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til KENNEDY XR ApS. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 68.770 KENNEDY XR IVSKENNEDY XR IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2019Underskudd på DKK 4.750 KENNEDY XR IVSKENNEDY XR IVS offentliggjør regnskap for perioden 18. september 2018 til 30. september. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2018StiftelseKENNEDY XR IVSKENNEDY XR IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Asger Kennedy Møller er medlem af ledelsen.Se mere