1. desember 2005Asger Petersen forlater styretMOHR INVEST ApSAsger Petersen forlater styret for MOHR INVEST ApS etter en periode på 16 år.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2005AdresseendringMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2004Ny bransje: InvesteringsselskaberMOHR INVEST A/STidligere bransje: Rederivirksomhed, fragtfart. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2003AdresseendringMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
7. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
2. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
25. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortMOHR INVEST A/SMOHR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
13. juni 1995Niels Nyborg Jensen forlater styretMOHR INVEST A/SNiels Nyborg Jensen forlater styret for MOHR INVEST A/S etter en periode på 6 år. Asger Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 1995Niels Nyborg Jensen forlater ledelsenMOHR INVEST A/SNiels Nyborg Jensen forlater ledelsen for MOHR INVEST A/S etter en periode på 6 år. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
4. februar 1994Nytt navn: MOHR INVEST A/SDAN-MED SHIPPING A/SDAN-MED SHIPPING A/S skifter navn til MOHR INVEST A/S. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
28. mars 1992Nytt navn: DAN-MED SHIPPING A/SBETCO SHIPPING A/SBETCO SHIPPING A/S skifter navn til DAN-MED SHIPPING A/S. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere
27. mars 1992Gull Philip Bøgebjerg Andreasen forlater styretBETCO SHIPPING A/SGull Philip Bøgebjerg Andreasen forlater styret for BETCO SHIPPING A/S etter en periode på 3 år. Asger Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mars 1992Gull Philip Bøgebjerg Andreasen forlater ledelsenBETCO SHIPPING A/SGull Philip Bøgebjerg Andreasen forlater ledelsen for BETCO SHIPPING A/S etter en periode på 3 år. Asger Petersen er medlem av styret.Se mere