HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Asger Ravnborg Christiansen er medlem av styret.
Jan Sten Pedersen erstatter Niels Jensen i styret for HANSTHOLM INDUSTRI STØTTE etter en periode på 13 år. Asger Ravnborg Christiansen er fortsatt styremedlem.
HANSTHOLM HAVNS INDKØBSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Asger Ravnborg Christiansen er medlem av styret.
HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Asger Ravnborg Christiansen er medlem av styret.