3. juniOverskudd på DKK 55.430 Atbing II ApSAtbing II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 37.009 Somatric ApSSomatric ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Asger Trier Bing er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilAdresseendringSomatric ApSSomatric ApS flytter fra København Ø til København N. Asger Trier Bing er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilStiftelseCelare Quantum Communications ApSCelare Quantum Communications ApS stiftes i bransjen fremstilling af kommunikationsudstyr. Asger Trier Bing er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 18.300 Atbing II ApSAtbing II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 126.347 Somatric ApSSomatric ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. september 2021 til 31. desember 2022. Asger Trier Bing er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Michele Ann Colucci-Zieger blir ny styrelederGLX Analytix ApSMichele Ann Colucci-Zieger erstatter Asger Trier Bing som styreleder hos GLX Analytix ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 63.709 Atbing II ApSAtbing II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mai 2022AdresseendringGLX Analytix ApSGLX Analytix ApS flytter til ny adresse i København N. Asger Trier Bing er styreleder.Se mere
26. april 2022Underskudd på DKK 1,8 mio.GLX Analytix ApSGLX Analytix ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Asger Trier Bing er styreleder.Se mere
2. februar 2022Asger Trier Bing blir ny styrelederGLX Analytix ApSAsger Trier Bing erstatter Peter Steen Hildebrandt som styreleder hos GLX Analytix ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
4. november 2021Asger Trier Bing slutter som adm. direktørATBING IVSAsger Trier Bing slutter som adm. direktør i ATBING IVS.Se mere
4. november 2021Endring i eierkretsenATBING IVSAsger Trier Bing er ikke lenger registrert som reell eier av ATBING IVS.Se mere
3. november 2021AdresseendringAtbing II ApSAtbing II ApS flytter fra Klampenborg til København Ø. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. september 2021StiftelseSomatric ApSSomatric ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Asger Trier Bing er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2021Ny selskapsform AnpartsselskabAtbing II ApSAtbing II IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Atbing II ApS. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 76.180 ATBING IVSATBING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 66.162 Atbing II IVSAtbing II IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. august 2020Underskudd på DKK 3.750 Atbing II IVSAtbing II IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. august 2020Underskudd på DKK 15.434 ATBING IVSATBING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Asger Trier Bing er adm. direktør i virksomheten.Se mere