19. juni 2017Johannes Sundet blir ny styrelederWABA NORDIC A/SJohannes Sundet erstatter Atle Walgren som styreleder hos WABA NORDIC A/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. februar 2017Endring i eierkretsenWABA NORDIC A/SSøren Eriksen registrert som reell eier av WABA NORDIC A/S. Atle Walgren er styreleder.Se mere
14. juni 2016Overskudd på DKK 1,3 mio.WABA NORDIC A/SWABA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Atle Walgren er styreleder.Se mere
22. juni 2015Overskudd på DKK 838.066 WABA NORDIC A/SWABA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Atle Walgren er styreleder.Se mere
3. juni 2014Overskudd på DKK 627.561 WABA NORDIC A/SWABA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Atle Walgren er styreleder.Se mere
12. april 2013Overskudd på DKK 470.781 WABA NORDIC A/SWABA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Atle Walgren er styreleder.Se mere
1. juli 2012Jon Erling Paulsen forlater styretWABA NORDIC A/SJon Erling Paulsen forlater styret for WABA NORDIC A/S etter en periode på 2 måneder. Atle Walgren er fortsatt styreleder.Se mere
8. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortWABA NORDIC A/SWABA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2011 til 31. desember 2011. Atle Walgren er styreleder.Se mere
5. mai 2012Jon Erling Paulsen blir med i styretWABA NORDIC A/SJon Erling Paulsen erstatter Per-Ivar Stokkmo i styret for WABA NORDIC A/S etter en periode på 12 måneder. Atle Walgren er fortsatt styreleder.Se mere
12. mai 2011StiftelseWABA NORDIC A/SWABA NORDIC A/S stiftes i bransjen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Atle Walgren er styreleder.Se mere