22. mars · mestertidende.dkNyt fra byggeriets bestyrelser og direktionerKåre Stokholm Poulsgaard og Jeanette Hansen er indtrådt i bestyrelsen hos GXN A/S i stedet for Jan Ammundsen, Kim Herforth Nielsen og Audun Opdal. Les artikkel
22. mars · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 12Kåre Stokholm Poulsgaard og Jeanette Hansen er indtrådt i bestyrelsen hos GXN A/S i stedet for Jan Ammundsen, Kim Herforth Nielsen og Audun Opdal. Les artikkel
30. januarAudun Opdal forlater styretGXN A/SAudun Opdal forlater styret for GXN A/S etter en periode på 2 år.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 26 mio.3 X N HOLDING A/S3 X N HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 23 mio.3XN A/S3XN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.GXN A/SGXN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 4,4 mio.AOP Holding ApSAOP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Audun Opdal er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2023 · Danske Arkitektvirksomheder3XN søger Payroll SpecialistTilbage i 2007 etablerede 3XN en intern innovations- og forskningsenhed, GXN, der er en af de førende spillere indenfor udvikling og implementering af grønne og innovative løsninger indenfor arkitektur og design, og derigennem understøtter tegnestuens designarbejde. 3XN er ejet af Kim Herforth Nielsen, Jan Ammundsen, Jeanette Hansen, Audun Opdal og Stig Vesterager Gothelf. Les artikkel
22. november 2022Endring i eierkretsen3 X N HOLDING A/SKim Herforth Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av 3 X N HOLDING A/S. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.AOP Holding ApSAOP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Audun Opdal er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Endring i eierkretsen3XN A/SKim Herforth Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av 3XN A/S. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
8. november 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.GXN A/SGXN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
8. november 2022Regnskap for 2022 omgjort3XN A/S3XN A/S gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 11 mio.3XN A/S3XN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 13 mio.3 X N HOLDING A/S3 X N HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2022Bo Boje Larsen forlater styret3 X N HOLDING A/SBo Boje Larsen forlater styret for 3 X N HOLDING A/S etter en periode på 18 år. Audun Opdal er fortsatt styremedlem.Se mere
13. oktober 2022Bo Boje Larsen forlater styret3XN A/SBo Boje Larsen forlater styret for 3XN A/S etter en periode på 18 år. Audun Opdal er fortsatt styremedlem.Se mere
13. oktober 2022Bo Boje Larsen forlater styretGXN A/SBo Boje Larsen forlater styret for GXN A/S etter en periode på 10 år. Audun Opdal er fortsatt styremedlem.Se mere
17. november 2021Overskudd på DKK 725.580 AOP Holding ApSAOP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Audun Opdal er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 13 mio.3XN A/S3XN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Audun Opdal er medlem av styret.Se mere