Inesa Niemi erstatter Eddie Jørgen Seamus Mogensen i styret for BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S etter en periode på 3 år. Augusto Raposo Abreu Lima er fortsatt styreleder.
BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Augusto Raposo Abreu Lima er styreleder.
BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Augusto Raposo Abreu Lima er styreleder.
BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Augusto Raposo Abreu Lima er styreleder.
Eddie Jørgen Seamus Mogensen erstatter Richard David Bryan i styret for BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Augusto Raposo Abreu Lima er fortsatt styreleder.
BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Augusto Raposo Abreu Lima er styreleder.
BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Augusto Raposo Abreu Lima er styreleder.