6. juniOverskudd på DKK 887.365 ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 756.940 ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2022Overskudd på DKK 957.147 ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2020Regnskap for 2019 omgjortZMI A/SZMI A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2020Overskudd på DKK 6,6 mio.ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2020AdresseendringZMI A/SZMI A/S flytter fra Aarhus C til Åbyhøj. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2019Overskudd på DKK 7,4 mio.ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Nye navn i styretZMI A/S2 nye medlemmer blir med i styret for ZMI A/S. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2019Ole Seidel blir med i styretZMI A/SOle Seidel erstatter Peter zur Mühlen i styret for ZMI A/S etter en periode på 20 år. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2018Kim Koldby Ellesøe-Rasmussen forlater styretZMI A/SKim Koldby Ellesøe-Rasmussen forlater styret for ZMI A/S etter en periode på 4 år. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2018Kim Koldby Ellesøe-Rasmussen forlater ledelsenZMI A/SKim Koldby Ellesøe-Rasmussen forlater ledelsen for ZMI A/S etter en periode på 4 år. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2018Overskudd på DKK 8,5 mio.ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2017Overskudd på DKK 7,9 mio.ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2016Overskudd på DKK 8,5 mio.ZMI A/SZMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Axel Knau er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2016Axel Knau blir med i ledelsenZMI A/SAxel Knau blir med i ledelsen for ZMI A/S.Se mere