22. augustAyan Awan slutter som adm. direktør3LT Leasing Group ApSAyan Awan slutter som adm. direktør i 3LT Leasing Group ApS.Se mere
22. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNING3LT Leasing Group ApSTidligere status: Normal. Ayan Awan eier 10% av virksomheten.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 145.412 DOM ApSDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2023 til 31. januar. Ayan Awan er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Ny status UNDER KONKURSAM GROUP HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Ayan Awan eier 100% av virksomheten.Se mere
5. september 2023Ayan Awan forlater ledelsenAM GROUP HOLDING ApSAyan Awan forlater ledelsen for AM GROUP HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. september 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAM GROUP HOLDING ApSTidligere status: Normal. Ayan Awan eier 100% av virksomheten.Se mere
2. september 2023Ny bransje: HjemmehjælpDOM ApSTidligere bransje: Reklamebureauer. Ayan Awan er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2023Overskudd på DKK 0 DOM ApSDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. mai 2022 til 31. januar. Ayan Awan er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2023AdresseendringJuiceriet ApSJuiceriet ApS flytter fra København V til København S. Ayan Awan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. juli 2023Nytt navn: Juiceriet ApSBloom-Agency ApSBloom-Agency ApS skifter navn til Juiceriet ApS. Ayan Awan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juli 2023Ayan Awan blir adm. direktørBloom-Agency ApSAyan Awan erstatter Christian Kangwa Buhl som adm. direktør i Bloom-Agency ApS.Se mere
12. juli 2023Endring i eierkretsenBloom-Agency ApSAyan Awan registrert som reell eier av Bloom-Agency ApS.Se mere
12. juli 2023Ny bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.Bloom-Agency ApSTidligere bransje: Reklamebureauer. Ayan Awan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 0 3LT Leasing Group ApS3LT Leasing Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ayan Awan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2023Adresseendring3LT Leasing Group ApS3LT Leasing Group ApS flytter fra Glostrup til Søborg. Ayan Awan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. august 2022Endring i eierkretsen3LT Leasing Group ApSAyan Awan reduserer sitt reelle eierskap av 3LT Leasing Group ApS.Se mere
2. august 2022Ayan Awan blir adm. direktør3LT Leasing Group ApSAyan Awan erstatter Isak Asani som adm. direktør i 3LT Leasing Group ApS.Se mere
2. august 2022Endring i eierkretsen3LT Leasing Group ApSAyan Awan registrert som reell eier av 3LT Leasing Group ApS.Se mere
2. august 2022Adresseendring3LT Leasing Group ApS3LT Leasing Group ApS flytter fra København K til Glostrup. Ayan Awan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. august 2022Ny bransje: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer3LT Leasing Group ApSTidligere bransje: Computerprogrammering. Ayan Awan er adm. direktør i virksomheten.Se mere