22. aprilNy bransje: Kombinerede serviceydelserAgit Pleje ApSTidligere bransje: Hjemmehjælp. Aydin Avci er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 169.817 Berfin 1 ApSBerfin 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
23. marsOverskudd på DKK 82.706 Agit ApSAgit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2023 · Vores HvidovreNye virksomheder i Hvidovre i sidste månedAgit Pleje ApS , Arnold Nielsens Boulevard 29, 2. tv, 2650 Hvidovre Agit Pleje ApS tilhører branchen Hjemmehjælp og er ejet samt ledet af Aydin Avci. Les artikkel
7. august 2023StiftelseAgit Pleje ApSAgit Pleje ApS stiftes i bransjen hjemmehjælp. Aydin Avci er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mars 2023Underskudd på DKK 51.958 Agit ApSAgit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Underskudd på DKK 45.999 Berfin 1 ApSBerfin 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Underskudd på DKK 377.528 Berfin 1 ApSBerfin 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 58.114 Agit ApSAgit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Overskudd på DKK 119.457 Berfin 1 ApSBerfin 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021Aydin Avci blir med i ledelsenBerfin 1 ApSAydin Avci erstatter Ciya Avci i ledelsen for Berfin 1 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. april 2021Overskudd på DKK 96.885 Agit ApSAgit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Murat Cetin blir med i ledelsenAgit Enterprise ApSMurat Cetin erstatter Aydin Avci i ledelsen for Agit Enterprise ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
21. april 2021Endring i eierkretsenAgit Enterprise ApSAydin Avci er ikke lenger registrert som reell eier av Agit Enterprise ApS.Se mere
14. oktober 2020AdresseendringAgit Enterprise ApSAgit Enterprise ApS flytter til ny adresse i Hvidovre. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2020StiftelseAgit Enterprise ApSAgit Enterprise ApS stiftes i bransjen nedrivning. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2020Overskudd på DKK 95.440 Agit ApSAgit ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. februar 2019 til 31. desember 2019. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2019AdresseendringAgit ApSAgit ApS flytter til ny adresse i Hvidovre. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2019Ny selskapsform AnpartsselskabAgit ApSAgit IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Agit ApS. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2019AdresseendringAgit IVSAgit IVS flytter fra Vanløse til Hvidovre. Aydin Avci er medlem af ledelsen.Se mere