9. aprilAydin Eker slutter som adm. direktørVikar-firma ApSAydin Eker slutter som adm. direktør i Vikar-firma ApS.Se mere
9. aprilNy status UNDER KONKURSVikar-firma ApSTidligere status: Normal. Aydin Eker eier 100% av virksomheten.Se mere
19. januarOverskudd på DKK 0 AF Vikarservice ApSAF Vikarservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 39.903 Vikar-firma ApSVikar-firma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. november 2022Ny bransje: VikarbureauerVikar-firma ApSTidligere bransje: Gennemførelse af byggeprojekter. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. november 2022Nytt navn: Vikar-firma ApSAMG Group ApSAMG Group ApS skifter navn til Vikar-firma ApS. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juli 2022Overskudd på DKK 0 AF Vikarservice ApSAF Vikarservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 34.123 AMG Group ApSAMG Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. mars 2022Endring i eierkretsenHR Group Holding ApSAydin Eker er ikke lenger registrert som reell eier av HR Group Holding ApS.Se mere
9. desember 2021Overskudd på DKK 0 AF Vikarservice ApSAF Vikarservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. august 2021AdresseendringAMG Group ApSAMG Group ApS flytter til ny adresse i Vallensbæk. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. august 2021AdresseendringAF Vikarservice ApSAF Vikarservice ApS flytter til ny adresse i Vallensbæk. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 54.789 AMG Group ApSAMG Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. april 2021Ny status UNDER KONKURSHR Group Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Aydin Eker eier 100% av virksomheten.Se mere
16. april 2021AdresseendringAF Vikarservice ApSAF Vikarservice ApS flytter fra Ballerup til Vallensbæk. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. januar 2021Aydin Eker slutter som adm. direktørHR Group Holding ApSAydin Eker slutter som adm. direktør i HR Group Holding ApS.Se mere
19. januar 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHR Group Holding ApSTidligere status: Normal. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. januar 2021Overskudd på DKK 0 AF Vikarservice ApSAF Vikarservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberHR Group Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juli 2020Overskudd på DKK 20.552 AMG Group ApSAMG Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. november 2018 til 31. desember 2019. Aydin Eker er adm. direktør i virksomheten.Se mere