11. juli 2000Bengt Krister Ebbe Lieberath forlater styretSTUDIO OPS ApSBengt Krister Ebbe Lieberath forlater styret for STUDIO OPS ApS etter en periode på 13 år.Se mere
5. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortSTUDIO OPS ApSSTUDIO OPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
5. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortSTUDIO OPS ApSSTUDIO OPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
3. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortSTUDIO OPS ApSSTUDIO OPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
14. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortSTUDIO OPS ApSSTUDIO OPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
14. oktober 1994Nytt navn: STUDIO OPS ApSLIEBERATH & CO. ApSLIEBERATH & CO. ApS skifter navn til STUDIO OPS ApS. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
7. november 1991Nytt navn: LIEBERATH & CO. ApSSVARDIREKTE ApSSVARDIREKTE ApS skifter navn til LIEBERATH & CO. ApS. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
6. november 1991Flere forlater ledelsenSVARDIREKTE ApS2 personer forlater ledelsen for SVARDIREKTE ApS. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
20. mai 1988Nytt navn: SVARDIREKTE ApSASX 13062 ApSASX 13062 ApS skifter navn til SVARDIREKTE ApS. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
19. mai 1988Jens Nørskov forlater ledelsenASX 13062 ApSJens Nørskov forlater ledelsen for ASX 13062 ApS etter en periode på 5 måneder. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere
1. januar 1988StiftelseASX 13062 ApSASX 13062 ApS stiftes i bransjen reklamebureauvirksomhed. Bengt Krister Ebbe Lieberath er medlem av styret.Se mere