15. november 2006Anders Bagger blir med i ledelsenGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SAnders Bagger erstatter Bengt Nielsen i ledelsen for GE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bengt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2006Nils Anders Niväng forlater styretGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SNils Anders Niväng forlater styret for GE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S etter en periode på 2 år. Bengt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bengt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2005Anders Bagger blir med i styretGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SAnders Bagger erstatter Bengt Nielsen i styret for GE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S etter en periode på 1 år.Se mere
12. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bengt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2004Bengt Nielsen blir med i styretGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SBengt Nielsen blir med i styret for GE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S.Se mere
3. februar 2004Bengt Nielsen blir med i ledelsenGE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/SBengt Nielsen erstatter Mette Thorgaard i ledelsen for GE MEDICAL SYSTEMS (DENMARK) A/S etter en periode på 2 år.Se mere