29. augustUnderskudd på DKK 2.132 Y Ford Gron Holding ApSY Ford Gron Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Benjamin Frank With er medlem af ledelsen.Se mere
29. augustNy status NORMALY Ford Gron Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Benjamin Frank With er medlem af ledelsen.Se mere
28. augustBenjamin Frank With blir med i ledelsenY Ford Gron Holding ApSBenjamin Frank With blir med i ledelsen for Y Ford Gron Holding ApS.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGY Ford Gron Holding ApSTidligere status: Normal. Benjamin Frank With eier 100% av virksomheten.Se mere
10. juliUnderskudd på DKK 45.274 EE Group ApSEE Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Benjamin Frank With er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 3,4 mio.Beecon ApSBeecon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Benjamin Frank With er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 5.200 Beecon Elite ApSBeecon Elite ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Benjamin Frank With eier 25% av virksomheten.Se mere
19. juniUnderskudd på DKK 2.854 Fashionmarked ApSFashionmarked ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Benjamin Frank With er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniEndring i eierkretsenALOU Virtual Assistants ApSBenjamin Frank With er ikke lenger registrert som reell eier av ALOU Virtual Assistants ApS.Se mere
10. maiOverskudd på DKK 68.261 DinByggerådgiver.dk ApSDinByggerådgiver.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Benjamin Frank With er medlem av styret.Se mere
10. maiUnderskudd på DKK 19.656 Din Byggerådgiver ApSDin Byggerådgiver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Benjamin Frank With er medlem av styret.Se mere
10. januarHenrik Steen Dudek blir ny styrelederDinByggerådgiver.dk ApSHenrik Steen Dudek erstatter Steffen Martin Baungaard som styreleder hos DinByggerådgiver.dk ApS etter en periode på 2 år. Benjamin Frank With er fortsatt styremedlem.Se mere
10. januarHenrik Steen Dudek blir ny styrelederDin Byggerådgiver ApSHenrik Steen Dudek erstatter Steffen Martin Baungaard som styreleder hos Din Byggerådgiver ApS etter en periode på 2 år. Benjamin Frank With er fortsatt styremedlem.Se mere
4. november 2023Endring i eierkretsenEE Group ApSBenjamin Frank With reduserer sitt reelle eierskap av EE Group ApS.Se mere
14. august 2023AdresseendringALOU Virtual Assistants ApSALOU Virtual Assistants ApS flytter fra Humlebæk til Nivå. Benjamin Frank With eier 50% av virksomheten.Se mere
24. juli 2023Overskudd på DKK 26.014 Beecon Elite ApSBeecon Elite ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2022 til 31. desember 2022. Benjamin Frank With eier 25% av virksomheten.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 229.269 Beecon ApSBeecon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Benjamin Frank With er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 22.411 EE Group ApSEE Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Benjamin Frank With er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 5.154 Y Ford Gron Holding ApSY Ford Gron Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Benjamin Frank With eier 100% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 4.092 ALOU Virtual Assistants ApSALOU Virtual Assistants ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Benjamin Frank With eier 50% av virksomheten.Se mere