5. mai 2021Benjamin Hugo Lager forlater styretAalborg on Fire IVSBenjamin Hugo Lager forlater styret for Aalborg on Fire IVS etter en periode på 4 år.Se mere
5. mai 2021Benjamin Hugo Lager forlater ledelsenAalborg on Fire IVSBenjamin Hugo Lager forlater ledelsen for Aalborg on Fire IVS etter en periode på 4 år.Se mere
5. mai 2021Endring i eierkretsenAalborg on Fire IVSBenjamin Hugo Lager er ikke lenger registrert som reell eier av Aalborg on Fire IVS.Se mere
3. mai 2021Rebecca Bugay-Hougaard blir med i styretAalborg on Fire IVSRebecca Bugay-Hougaard blir med i styret for Aalborg on Fire IVS. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2021Rebecca Bugay-Hougaard blir med i ledelsenAalborg on Fire IVSRebecca Bugay-Hougaard blir med i ledelsen for Aalborg on Fire IVS. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2021Overskudd på DKK 0 Aalborg on Fire IVSAalborg on Fire IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2021Jens Hougaard forlater styretAalborg on Fire IVSJens Hougaard forlater styret for Aalborg on Fire IVS etter en periode på 4 år. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2021Jens Hougaard forlater ledelsenAalborg on Fire IVSJens Hougaard forlater ledelsen for Aalborg on Fire IVS etter en periode på 4 år. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2021Endring i eierkretsenAalborg on Fire IVSBenjamin Hugo Lager øker sitt reelle eierskap av Aalborg on Fire IVS.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 950 Aalborg on Fire IVSAalborg on Fire IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2019Underskudd på DKK 4.690 Aalborg on Fire IVSAalborg on Fire IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 8.248 Aalborg on Fire IVSAalborg on Fire IVS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2017 til 31. desember 2017. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2017StiftelseAalborg on Fire IVSAalborg on Fire IVS stiftes i bransjen kunstnerisk skaben. Benjamin Hugo Lager er medlem af ledelsen.Se mere