6. mars 2023Endring i eierkretsenKantech IVSBenjamin Vester Bager er ikke lenger registrert som reell eier av Kantech IVS.Se mere
20. oktober 2022Ny status UNDER KONKURSKantech IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Benjamin Vester Bager eier 100% av virksomheten.Se mere
1. august 2022Benjamin Vester Bager slutter som adm. direktørKantech IVSBenjamin Vester Bager slutter som adm. direktør i Kantech IVS.Se mere
1. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKantech IVSTidligere status: Normal. Benjamin Vester Bager eier 100% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2021Nytt navn: Kantech IVSLeo Joro IVSLeo Joro IVS skifter navn til Kantech IVS. Benjamin Vester Bager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juli 2021Overskudd på DKK 0 Leo Joro IVSLeo Joro IVS offentliggjør regnskap for perioden 27. januar 2020 til 26. januar. Benjamin Vester Bager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mai 2021Benjamin Vester Bager blir adm. direktørLeo Joro IVSBenjamin Vester Bager erstatter Lauge Birch Lorup som adm. direktør i Leo Joro IVS.Se mere
10. mai 2021Endring i eierkretsenLeo Joro IVSBenjamin Vester Bager registrert som reell eier av Leo Joro IVS.Se mere
8. mai 2019Endring i eierkretsenBAD Group ApSBenjamin Vester Bager er ikke lenger registrert som reell eier av BAD Group ApS.Se mere
31. januar 2019Endring i eierkretsenCulos datter IVSBenjamin Vester Bager er ikke lenger registrert som reell eier av Culos datter IVS.Se mere
29. januar 2019Endring i eierkretsenCulos søn IVSBenjamin Vester Bager er ikke lenger registrert som reell eier av Culos søn IVS.Se mere
26. august 2018Benjamin Vester Bager slutter som adm. direktørTrafficco IVSBenjamin Vester Bager slutter som adm. direktør i Trafficco IVS.Se mere
20. juni 2018Overskudd på DKK 0 Culos søn IVSCulos søn IVS offentliggjør regnskap for perioden 17. april 2017 til 31. desember 2017. Benjamin Vester Bager eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. juni 2018Ny status UNDER KONKURSBAD Group ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Benjamin Vester Bager eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. april 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBAD Group ApSTidligere status: Normal. Benjamin Vester Bager eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. mars 2018Benjamin Vester Bager forlater styretBAD Group ApSBenjamin Vester Bager forlater styret for BAD Group ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
14. mars 2018Benjamin Vester Bager forlater ledelsenBAD Group ApSBenjamin Vester Bager forlater ledelsen for BAD Group ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
29. april 2017Nytt navn: BAD Group ApSCULO ApSCULO ApS skifter navn til BAD Group ApS. Benjamin Vester Bager er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2017AdresseendringCULO ApSCULO ApS flytter fra Vejle til Frederiksberg C. Benjamin Vester Bager er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2017AdresseendringCulos datter IVSCulos datter IVS flytter fra Vejle til Frederiksberg C. Benjamin Vester Bager eier 33,3% av virksomheten.Se mere