20. mars 2000Sten Rene Christensen blir med i styretCANDYLAND A/SSten Rene Christensen erstatter Benny Dragsdal i styret for CANDYLAND A/S etter en periode på 4 år.Se mere
6. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortCANDYLAND A/SCANDYLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Benny Dragsdal er medlem av styret.Se mere
22. februar 2000Torben Brabrand blir med i styretCANDYLAND A/STorben Brabrand blir med i styret for CANDYLAND A/S. Benny Dragsdal er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortCANDYLAND A/SCANDYLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Benny Dragsdal er medlem av styret.Se mere
26. januar 1999Ole Ibsen Bundgaard blir med i styretCANDYLAND A/SOle Ibsen Bundgaard blir med i styret for CANDYLAND A/S. Benny Dragsdal er fortsatt styremedlem.Se mere
9. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortCANDYLAND A/SCANDYLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Benny Dragsdal er medlem av styret.Se mere
25. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortCANDYLAND A/SCANDYLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Benny Dragsdal er medlem av styret.Se mere
28. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortCANDYLAND A/SCANDYLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Benny Dragsdal er medlem av styret.Se mere
28. september 1995Benny Dragsdal blir med i styretCANDYLAND A/SBenny Dragsdal blir med i styret for CANDYLAND A/S.Se mere