6. juli 2001Benny Dyrdorf forlater styretKISA SERVICE ApSBenny Dyrdorf forlater styret for KISA SERVICE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
24. april 2001Benny Dyrdorf forlater styretBUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/SBenny Dyrdorf forlater styret for BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
14. desember 2000Lars Erik Johansen forlater styretBUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/SLars Erik Johansen forlater styret for BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S etter en periode på 3 måneder. Benny Dyrdorf er fortsatt styreleder.Se mere
29. november 2000Frank Otto Krøyer blir med i styretBUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/SFrank Otto Krøyer erstatter Gitte Pia Hansen i styret for BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S etter en periode på 2 måneder. Benny Dyrdorf er fortsatt styreleder.Se mere
29. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortKISA SERVICE ApSKISA SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
22. september 2000Benny Dyrdorf blir med i styretBUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/SBenny Dyrdorf blir med i styret for BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S.Se mere
22. september 2000Lars Petersen blir med i ledelsenBUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/SLars Petersen blir med i ledelsen for BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
22. september 2000AdresseendringBUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/SBUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S flytter fra Brøndby til Taastrup. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
22. september 2000Nytt navn: BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/SDAGROFA KOLONIAL A/SDAGROFA KOLONIAL A/S skifter navn til BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
29. august 2000Villy Rasmussen blir med i styretKISA SERVICE ApSVilly Rasmussen erstatter Inge Lise Ullits Stecher i styret for KISA SERVICE ApS etter en periode på 1 år. Benny Dyrdorf er fortsatt styreleder.Se mere
15. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortKISA SERVICE ApSKISA SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
27. mai 2000Peter Anderskou blir med i styretKISA SERVICE ApSPeter Anderskou erstatter Hans Erik Hansen i styret for KISA SERVICE ApS etter en periode på 2 år. Benny Dyrdorf er fortsatt styreleder.Se mere
28. april 2000Erstatning i styretKISA SERVICE ApS4 endringer i styret for KISA SERVICE ApS. Benny Dyrdorf er fortsatt styreleder.Se mere
28. april 2000AdresseendringKISA SERVICE ApSKISA SERVICE ApS flytter fra Odense S til Taastrup. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
1. august 1999Leon John Jensen forlater ledelsenKISA SERVICE ApSLeon John Jensen forlater ledelsen for KISA SERVICE ApS etter en periode på 3 måneder. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
1. august 1999Lars Petersen blir adm. direktørKISA SERVICE ApSLars Petersen blir adm. direktør i KISA SERVICE ApS. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortKISA SERVICE ApSKISA SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere
24. april 1999Benny Dyrdorf blir med i styretKISA SERVICE ApSBenny Dyrdorf blir med i styret for KISA SERVICE ApS.Se mere
24. april 1999Leon John Jensen blir med i ledelsenKISA SERVICE ApSLeon John Jensen erstatter Kurt Jørgensen i ledelsen for KISA SERVICE ApS etter en periode på 6 år. Benny Dyrdorf er styreleder.Se mere