8. august · wood-supply.dkSommerens nyheder fra bestyrelser og direktionerJeppe Brøgger Thomsen er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Bo-Gulve A/S i stedet for Benny Hauge Thomsen, som er udnævnt som bestyrelsesformand. Les artikkel
7. august · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJeppe Brøgger Thomsen er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Bo-Gulve A/S i stedet for Benny Hauge Thomsen, som er udnævnt som bestyrelsesformand. Les artikkel
7. juliOverskudd på DKK 836.192 BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er styreleder.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 181.434 LBT HOLDING ApSLBT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliBenny Hauge Thomsen blir med i styretBO-GULVE A/SBenny Hauge Thomsen blir med i styret for BO-GULVE A/S.Se mere
2. juliJeppe Brøgger Thomsen blir med i ledelsenBO-GULVE A/SJeppe Brøgger Thomsen erstatter Benny Hauge Thomsen i ledelsen for BO-GULVE A/S etter en periode på 18 år.Se mere
2. juliLis Brøgger Thomsen blir med i ledelsenLBT HOLDING ApSLis Brøgger Thomsen blir med i ledelsen for LBT HOLDING ApS. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2023Underskudd på DKK 313.039 LBT HOLDING ApSLBT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 459.808 LBT HOLDING ApSLBT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 502.556 LBT HOLDING ApSLBT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Endring i eierkretsenBO-GULVE A/SBenny Hauge Thomsen er ikke lenger registrert som reell eier av BO-GULVE A/S.Se mere
23. september 2020Underskudd på DKK 250.961 LBT HOLDING ApSLBT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019Underskudd på DKK 29.653 LBT HOLDING ApSLBT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 745.841 BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2018Overskudd på DKK 596.836 BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2018Overskudd på DKK 57.953 LBT HOLDING ApSLBT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Benny Hauge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere