18. desember 2013Helle de Rosche Beierholm blir med i styretJKE DESIGN A/SHelle de Rosche Beierholm erstatter Benny Preben Nielsen i styret for JKE DESIGN A/S etter en periode på 13 år.Se mere
19. august 2013Jørgen Sølvsten Skriver blir adm. direktørJKE DESIGN A/SJørgen Sølvsten Skriver erstatter Erik Theill Christensen som adm. direktør i JKE DESIGN A/S. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2013Erik Theill Christensen blir adm. direktørJKE DESIGN A/SErik Theill Christensen erstatter Morten Steen Rasmussen som adm. direktør i JKE DESIGN A/S. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. august 2012Olof Wigren blir med i styretJKE DESIGN A/SOlof Wigren erstatter Erik Theill Christensen i styret for JKE DESIGN A/S etter en periode på 2 år. Benny Preben Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2012Morten Steen Rasmussen blir adm. direktørJKE DESIGN A/SMorten Steen Rasmussen blir adm. direktør i JKE DESIGN A/S. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. april 2010Erik Theill Christensen blir med i styretJKE DESIGN A/SErik Theill Christensen erstatter Olof Wigren i styret for JKE DESIGN A/S etter en periode på 1 år. Benny Preben Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2010Henrik Nørgaard slutter som adm. direktørJKE DESIGN A/SHenrik Nørgaard slutter som adm. direktør i JKE DESIGN A/S. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2009Magnus Hegdal blir med i styretJKE DESIGN A/SMagnus Hegdal erstatter Thomas Wuttke i styret for JKE DESIGN A/S etter en periode på 2 måneder. Benny Preben Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. april 2009Erstatning i styretJKE DESIGN A/S6 endringer i styret for JKE DESIGN A/S. Benny Preben Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2008Erstatning i styretJKE DESIGN A/S5 endringer i styret for JKE DESIGN A/S. Benny Preben Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af køkkenmøblerJKE DESIGN A/STidligere bransje: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2007Knud Boel Troelsen blir med i styretJKE DESIGN A/SKnud Boel Troelsen blir med i styret for JKE DESIGN A/S. Benny Preben Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortJKE DESIGN A/SJKE DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Benny Preben Nielsen er medlem av styret.Se mere