5. april 2005Bent Egholm Nielsen forlater ledelsenSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApSBent Egholm Nielsen forlater ledelsen for SMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApS etter en periode på 6 år.Se mere
14. oktober 2002Ny status UNDER KONKURSSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Bent Egholm Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApSTidligere status: Normal. Bent Egholm Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApSSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bent Egholm Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApSSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 1999 til 31. desember 1999. Bent Egholm Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 1999StiftelseSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApSSMÅØERNES ERHVERVSSERVICE ApS stiftes i bransjen arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer. Bent Egholm Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere