13. mai 2004Michael Brage blir med i styretSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/SMichael Brage erstatter Bent Grønlund i styret for SCHALDEMOSE SERIGRAFI A/S etter en periode på 5 år.Se mere
10. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/SSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bent Grønlund er medlem av styret.Se mere
11. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/SSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bent Grønlund er medlem av styret.Se mere
16. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/SSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bent Grønlund er medlem av styret.Se mere
13. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/SSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bent Grønlund er medlem av styret.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/SSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bent Grønlund er medlem av styret.Se mere
26. mai 1999Bent Grønlund blir med i styretSCHALDEMOSE SERIGRAFI A/SBent Grønlund blir med i styret for SCHALDEMOSE SERIGRAFI A/S.Se mere