30. august 2010Jan Hansen blir med i styretNIBECO INVEST ApSJan Hansen erstatter Bent Hansen i styret for NIBECO INVEST ApS etter en periode på 9 år.Se mere
30. august 2010Bent Hansen forlater ledelsenNIBECO INVEST ApSBent Hansen forlater ledelsen for NIBECO INVEST ApS etter en periode på 14 år.Se mere
11. august 2010Ny bransje: InvesteringsselskaberNIBECO INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2009Regnskap for 2009 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2008Regnskap for 2008 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2007 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2007Inger Højbjerg Christensen blir med i styretNIBECO INVEST ApSInger Højbjerg Christensen erstatter Asger Pedersen i styret for NIBECO INVEST ApS etter en periode på 7 år. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2006 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2006Regnskap for 2006 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2005 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2005Regnskap for 2005 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2004Regnskap for 2004 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2002Regnskap for 2002 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2001 offentligjortNIBECO INVEST ApSNIBECO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2001Bent Hansen blir med i styretNIBECO INVEST ApSBent Hansen blir med i styret for NIBECO INVEST ApS.Se mere
16. mars 2001Nytt navn: NIBECO INVEST ApSNIBECO HOLDING ApSNIBECO HOLDING ApS skifter navn til NIBECO INVEST ApS. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2000Bent Hansen forlater styretNibeco A/SBent Hansen forlater styret for Nibeco A/S etter en periode på 23 år.Se mere
2. oktober 2000Bent Hansen forlater ledelsenNibeco A/SBent Hansen forlater ledelsen for Nibeco A/S etter en periode på 23 år.Se mere
5. juli 2000Regnskap for 2000 offentligjortNIBECO HOLDING ApSNIBECO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2000Regnskap for 2000 offentligjortNibeco A/SNibeco A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1999 offentligjortNIBECO HOLDING ApSNIBECO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Bent Hansen er medlem af ledelsen.Se mere