Bent Hauge Brodersen har været i direktionen for BRODERSEN INVEST ApS siden 2005 og er desuden direktør i LAB INVEST ApS og Vestjysk VirksomhedsFormidling ApS.
Vestjysk VirksomhedsFormidling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bent Hauge Brodersen er medlem af ledelsen.
Vestjysk VirksomhedsFormidling ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. oktober 2021 til 31. desember 2022. Bent Hauge Brodersen er medlem af ledelsen.