29. april 2015Bent Kirkegaard Mikkelsen slutter som adm. direktørHØG A/SBent Kirkegaard Mikkelsen slutter som adm. direktør i HØG A/S.Se mere
29. april 2015Bent Kirkegaard Mikkelsen forlater styretHØG A/SBent Kirkegaard Mikkelsen forlater styret for HØG A/S etter en periode på 7 år.Se mere
27. mars 2015Overskudd på DKK 292.993 HØG A/SHØG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
6. april 2014Overskudd på DKK 161.925 HØG A/SHØG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
7. april 2013Overskudd på DKK 184.834 HØG A/SHØG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
14. februar 2013Hanne Høg blir med i styretHØG A/SHanne Høg erstatter Søren Damgaard Høg i styret for HØG A/S etter en periode på 60 år. Bent Kirkegaard Mikkelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortHØG A/SHØG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2010 til 31. desember 2011. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2011Bent Kirkegaard Mikkelsen forlater styretHØG SKIVE HOLDING ApSBent Kirkegaard Mikkelsen forlater styret for HØG SKIVE HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. juni 2011Bent Kirkegaard Mikkelsen forlater ledelsenHØG SKIVE HOLDING ApSBent Kirkegaard Mikkelsen forlater ledelsen for HØG SKIVE HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortHØG A/SHØG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2009 til 31. oktober 2010. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
10. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortHØG SKIVE HOLDING ApSHØG SKIVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2009 til 31. oktober 2010. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2011AdresseendringHØG SKIVE HOLDING ApSHØG SKIVE HOLDING ApS flytter til ny adresse i Skive. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2011AdresseendringHØG A/SHØG A/S flytter til ny adresse i Skive. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
26. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortHØG SKIVE HOLDING ApSHØG SKIVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortHØG A/SHØG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2010Nytt navn: HØG SKIVE HOLDING ApSC. P. KOLDINGS EFTF. HOLDING ApSC. P. KOLDINGS EFTF. HOLDING ApS skifter navn til HØG SKIVE HOLDING ApS. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2010Nytt navn: HØG A/SA/S C.P. KOLDINGS EFTFA/S C.P. KOLDINGS EFTF skifter navn til HØG A/S. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortC. P. KOLDINGS EFTF. HOLDING ApSC. P. KOLDINGS EFTF. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2007 til 31. oktober 2008. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortA/S C.P. KOLDINGS EFTFA/S C.P. KOLDINGS EFTF offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2007 til 31. oktober 2008. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberC. P. KOLDINGS EFTF. HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bent Kirkegaard Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere