21. august 2016Bent Kurt Olsen forlater ledelsenOLSEN TOURS ApSBent Kurt Olsen forlater ledelsen for OLSEN TOURS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
13. juni 2016Overskudd på DKK 0 OLSEN TOURS ApSOLSEN TOURS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bent Kurt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2015Overskudd på DKK 0 OLSEN TOURS ApSOLSEN TOURS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bent Kurt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 0 OLSEN TOURS ApSOLSEN TOURS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bent Kurt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortOLSEN TOURS ApSOLSEN TOURS ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. januar 2012 til 31. desember 2012. Bent Kurt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2012StiftelseOLSEN TOURS ApSOLSEN TOURS ApS stiftes i bransjen rejsearrangører. Bent Kurt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2005Bent Kurt Olsen forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERBent Kurt Olsen forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 4 år.Se mere
3. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bent Kurt Olsen er medlem av styret.Se mere
30. januar 2005Carsten Wilken Friis forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERCarsten Wilken Friis forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 11 år. Bent Kurt Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2005Jørgen Havndrup blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERJørgen Havndrup blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Bent Kurt Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2004Anni Merete Holmann Andersen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERAnni Merete Holmann Andersen blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Bent Kurt Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2004Wagner Buchtrup Nielsen forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERWagner Buchtrup Nielsen forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 2 år. Bent Kurt Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bent Kurt Olsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bent Kurt Olsen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2003Aksel Knudsen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERAksel Knudsen blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Bent Kurt Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2003Wagner Buchtrup Nielsen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERWagner Buchtrup Nielsen erstatter Inge Raagaard Carlsen i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 9 år. Bent Kurt Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bent Kurt Olsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2002Bent Kurt Olsen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERBent Kurt Olsen blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER.Se mere