8. mai 2002Bent Leif Pedersen forlater styretMAAG GEAR A/SBent Leif Pedersen forlater styret for MAAG GEAR A/S etter en periode på 5 år.Se mere
31. juli 2001Frank Marius Gad blir ny styrelederMAAG GEAR A/SFrank Marius Gad erstatter Jørgen Bo Johansen som styreleder hos MAAG GEAR A/S etter en periode på 5 år. Bent Leif Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortMAAG GEAR A/SMAAG GEAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bent Leif Pedersen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortMAAG GEAR A/SMAAG GEAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bent Leif Pedersen er medlem av styret.Se mere
27. juli 1999Henrik Bang-Pedersen blir med i styretMAAG GEAR A/SHenrik Bang-Pedersen erstatter Sven Erik Oppelstrup Madsen i styret for MAAG GEAR A/S etter en periode på 3 år. Bent Leif Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortMAAG GEAR A/SMAAG GEAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bent Leif Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortMAAG GEAR A/SMAAG GEAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bent Leif Pedersen er medlem av styret.Se mere
20. mai 1997Bent Leif Pedersen blir med i styretMAAG GEAR A/SBent Leif Pedersen blir med i styret for MAAG GEAR A/S.Se mere