4. juli 2003Bent Lindner forlater ledelsenBLI INVEST ApSBent Lindner forlater ledelsen for BLI INVEST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortBLI INVEST ApSBLI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortBLI INVEST ApSBLI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortBLI INVEST ApSBLI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortBLI INVEST ApSBLI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. april 1999 til 31. desember 1999. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 1999StiftelseBLI INVEST ApSBLI INVEST ApS stiftes i bransjen uoplyst. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 1996Bent Lindner forlater styretDANISCO FLEXIBLE OTTO NIELSEN A/SBent Lindner forlater styret for DANISCO FLEXIBLE OTTO NIELSEN A/S etter en periode på 41 år.Se mere
18. desember 1996Bent Lindner forlater ledelsenDANISCO FLEXIBLE RAACKMANN A/SBent Lindner forlater ledelsen for DANISCO FLEXIBLE RAACKMANN A/S etter en periode på 13 år.Se mere
12. september 1995Nytt navn: DANISCO FLEXIBLE OTTO NIELSEN A/SOTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKABOTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB skifter navn til DANISCO FLEXIBLE OTTO NIELSEN A/S. Bent Lindner er medlem av styret.Se mere
11. september 1995Flere forlater styretOTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB2 medlemmer forlater styret for OTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB. Bent Lindner er fortsatt styremedlem.Se mere
9. september 1995Nytt navn: DANISCO FLEXIBLE RAACKMANN A/SN. RAACKMANNS FABRIKKER A/SN. RAACKMANNS FABRIKKER A/S skifter navn til DANISCO FLEXIBLE RAACKMANN A/S. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 1995Lars Poppelgaard Nielsen slutter som adm. direktørN. RAACKMANNS FABRIKKER A/SLars Poppelgaard Nielsen slutter som adm. direktør i N. RAACKMANNS FABRIKKER A/S. Bent Lindner er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
8. september 1995Flere forlater styretN. RAACKMANNS FABRIKKER A/S2 medlemmer forlater styret for N. RAACKMANNS FABRIKKER A/S. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 1995Geoffrey Thomas Martin blir ny styrelederFASSON SCANDINAVIA A/SGeoffrey Thomas Martin erstatter Bent Lindner som styreleder hos FASSON SCANDINAVIA A/S etter en periode på 28 år.Se mere
3. november 1994Lars Poppelgaard Nielsen forlater ledelsenOTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKABLars Poppelgaard Nielsen forlater ledelsen for OTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB etter en periode på 39 år. Bent Lindner er medlem av styret.Se mere
20. september 1994Bent Hestehauge forlater ledelsenFASSON SCANDINAVIA A/SBent Hestehauge forlater ledelsen for FASSON SCANDINAVIA A/S etter en periode på 27 år. Bent Lindner er styreleder.Se mere
14. september 1994Flere forlater styretN. RAACKMANNS FABRIKKER A/S3 medlemmer forlater styret for N. RAACKMANNS FABRIKKER A/S. Bent Lindner er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 1994Flere forlater styretOTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB5 medlemmer forlater styret for OTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB. Bent Lindner er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 1994Flere forlater ledelsenOTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB5 personer forlater ledelsen for OTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB. Bent Lindner er medlem av styret.Se mere
22. april 1994Flere forlater styretOTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB2 medlemmer forlater styret for OTTO NIELSEN EMBALLAGE AKTIESELSKAB. Bent Lindner er fortsatt styremedlem.Se mere