15. september 1992Bent Peer Erik Lund forlater styretB. L. JUVENTUS A/SBent Peer Erik Lund forlater styret for B. L. JUVENTUS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
15. september 1992Bent Peer Erik Lund forlater ledelsenB. L. JUVENTUS A/SBent Peer Erik Lund forlater ledelsen for B. L. JUVENTUS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
18. mai 1992Bent Peer Erik Lund forlater styretBENT PEER ERIK LUND A/SBent Peer Erik Lund forlater styret for BENT PEER ERIK LUND A/S etter en periode på 24 år.Se mere
19. mars 1992Bent Peer Erik Lund forlater styretB.L. ROMA A/SBent Peer Erik Lund forlater styret for B.L. ROMA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
19. mars 1992Bent Peer Erik Lund forlater ledelsenB.L. ROMA A/SBent Peer Erik Lund forlater ledelsen for B.L. ROMA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
27. januar 1992Ny status UNDER KONKURSB. L. JUVENTUS A/STidligere status: Normal. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 1992Ny status UNDER KONKURSBENT PEER ERIK LUND A/STidligere status: Normal. Bent Peer Erik Lund er styreleder.Se mere
15. november 1991Bent Peer Erik Lund forlater styretBL-HOLDING A/SBent Peer Erik Lund forlater styret for BL-HOLDING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
15. november 1991Bent Peer Erik Lund forlater ledelsenBL-HOLDING A/SBent Peer Erik Lund forlater ledelsen for BL-HOLDING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
28. oktober 1991Ny status UNDER KONKURSBL-HOLDING A/STidligere status: Normal. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 1991Ny status UNDER KONKURSB.L. ROMA A/STidligere status: Normal. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 1991Bent Peer Erik Lund forlater ledelsenVIBY CENTRET ApSBent Peer Erik Lund forlater ledelsen for VIBY CENTRET ApS etter en periode på 2 år.Se mere
18. november 1989Nytt navn: VIBY CENTRET ApSApS SPKR 4 NR. 1978ApS SPKR 4 NR. 1978 skifter navn til VIBY CENTRET ApS. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 1978Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 1978 etter en periode på 1 år. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1988Bent Peer Erik Lund forlater styretA/S BYGGESELSKABET AF 30. NOVEMBER 1950Bent Peer Erik Lund forlater styret for A/S BYGGESELSKABET AF 30. NOVEMBER 1950 etter en periode på 38 år.Se mere
23. september 1988Bent Peer Erik Lund forlater ledelsenA/S BYGGESELSKABET AF 30. NOVEMBER 1950Bent Peer Erik Lund forlater ledelsen for A/S BYGGESELSKABET AF 30. NOVEMBER 1950 etter en periode på 38 år.Se mere
23. september 1988Bent Peer Erik Lund forlater ledelsenRINDSBO ApSBent Peer Erik Lund forlater ledelsen for RINDSBO ApS etter en periode på 13 år.Se mere
8. september 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONRINDSBO ApSTidligere status: Normal. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONA/S BYGGESELSKABET AF 30. NOVEMBER 1950Tidligere status: Normal. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1988StiftelseApS SPKR 4 NR. 1978ApS SPKR 4 NR. 1978 stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Bent Peer Erik Lund er medlem af ledelsen.Se mere