18. april 2002Bent Petersen forlater styretELRO ENERGI A/SBent Petersen forlater styret for ELRO ENERGI A/S etter en periode på 3 år.Se mere
18. april 2002Preben Lundgaard Nielsen blir med i styretELRO NET A/SPreben Lundgaard Nielsen erstatter Bent Petersen i styret for ELRO NET A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortELRO NET A/SELRO NET A/S offentliggjør regnskap for perioden 9. mars 2000 til 31. desember 2000. Bent Petersen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortELRO ENERGI A/SELRO ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bent Petersen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2000Bent Petersen blir med i styretELRO NET A/SBent Petersen blir med i styret for ELRO NET A/S.Se mere
4. mai 2000Henry Lei Jacobsen blir med i ledelsenELRO NET A/SHenry Lei Jacobsen erstatter Jørgen Byriel i ledelsen for ELRO NET A/S etter en periode på 2 måneder. Bent Petersen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2000AdresseendringELRO NET A/SELRO NET A/S flytter fra København V til Randers C. Bent Petersen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2000Nytt navn: ELRO NET A/SKR 238 A/SKR 238 A/S skifter navn til ELRO NET A/S. Bent Petersen er medlem av styret.Se mere
24. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortELRO ENERGI A/SELRO ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 4. mars 1999 til 31. desember 1999. Bent Petersen er medlem av styret.Se mere
9. mars 2000Erstatning i styretELRO ENERGI A/S5 endringer i styret for ELRO ENERGI A/S. Bent Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mars 1999Peter Andersen blir med i styretELRO ENERGI A/SPeter Andersen erstatter Jens Christian Lauridsen i styret for ELRO ENERGI A/S etter en periode på 3 uker. Bent Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mars 1999StiftelseELRO ENERGI A/SELRO ENERGI A/S stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Bent Petersen er medlem av styret.Se mere