28. april 1997Bent Poul Madsen forlater styretHØJME RYTTERLAUG ApSBent Poul Madsen forlater styret for HØJME RYTTERLAUG ApS etter en periode på 9 år.Se mere
3. februar 1997Per Knudsen forlater ledelsenHØJME RYTTERLAUG ApSPer Knudsen forlater ledelsen for HØJME RYTTERLAUG ApS etter en periode på 9 år. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere
29. mai 1996Susanne Ellen Christoffersen blir med i styretHØJME RYTTERLAUG ApSSusanne Ellen Christoffersen erstatter Søren Kjellerup i styret for HØJME RYTTERLAUG ApS etter en periode på 8 år. Bent Poul Madsen er fortsatt styreleder.Se mere
2. desember 1995Nytt navn: HØJME RYTTERLAUG ApSINVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDENINVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDEN skifter navn til HØJME RYTTERLAUG ApS. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere
1. desember 1995Aino Krogh forlater ledelsenINVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDENAino Krogh forlater ledelsen for INVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDEN etter en periode på 3 år. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere
19. mars 1993Erstatning i ledelsenINVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDEN3 endringer i ledelsen for INVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDEN. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere
7. september 1990Palle Hess Beck forlater ledelsenINVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDENPalle Hess Beck forlater ledelsen for INVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDEN etter en periode på 2 år. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere
28. september 1988Nytt navn: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDENApS SPKR 4 NR. 1884ApS SPKR 4 NR. 1884 skifter navn til INVESTERINGSANPARTSSELSKABET LÆRKEGÅRDEN. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere
27. september 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 1884Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 1884 etter en periode på 6 måneder. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere
1. april 1988StiftelseApS SPKR 4 NR. 1884ApS SPKR 4 NR. 1884 stiftes i 1988. Bent Poul Madsen er styreleder.Se mere