22. aprilOverskudd på DKK 242.702 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023 · metal-supply.dkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Bila, Formkon, ES Stålindustri..Bent Salquist er indtrådt i bestyrelsen hos Brdr. Les artikkel
23. november 2023Underskudd på DKK 222.667 Brdr. Salquist A/SBrdr. Salquist A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bent Salquist er medlem av styret.Se mere
20. november 2023Bent Salquist blir med i styretBrdr. Salquist A/SBent Salquist blir med i styret for Brdr. Salquist A/S.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 879.969 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Overskudd på DKK 662.319 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 176.662 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2020Overskudd på DKK 148.687 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2019Overskudd på DKK 443 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2018AdresseendringBent Salquist ApSBent Salquist ApS flytter fra Fjerritslev til Erslev. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2018Overskudd på DKK 0 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2017Overskudd på DKK 0 Bent Salquist ApSBent Salquist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2017Bent Salquist blir med i ledelsenBent Salquist ApSBent Salquist erstatter Søren Ellung Jacobsen i ledelsen for Bent Salquist ApS etter en periode på 9 år.Se mere
1. februar 2017Endring i eierkretsenBent Salquist ApSBent Salquist registrert som reell eier av Bent Salquist ApS.Se mere
1. februar 2017Nytt navn: Bent Salquist ApSKANTO ApSKANTO ApS skifter navn til Bent Salquist ApS. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2016 · NordjyskeBrødre overtager BS Vognen efter farBent Salquist blev erklæret personligt konkurs tidligere på året. Les artikkel
4. februar 2016 · i dagBrdr. Salquist overtager BS Vognen- Vores far, Bent Salquist, blev desværre erklæret personligt konkurs af Skat efter en årelang og sej kamp. Les artikkel
28. juni 2007Bent Salquist forlater ledelsenBS VOGNEN ApSBent Salquist forlater ledelsen for BS VOGNEN ApS etter en periode på 15 år.Se mere
7. oktober 2004Ny bransje: UoplystBS VOGNEN ApSTidligere bransje: Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2004Ny status UNDER KONKURSBS VOGNEN ApSTidligere status: Normal. Bent Salquist er medlem af ledelsen.Se mere