16. desember 2002Bent Schou forlater styretA/S VEGESABent Schou forlater styret for A/S VEGESA etter en periode på 39 år.Se mere
16. desember 2002Bent Schou forlater ledelsenA/S VEGESABent Schou forlater ledelsen for A/S VEGESA etter en periode på 39 år.Se mere
28. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortA/S VEGESAA/S VEGESA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1963StiftelseA/S VEGESAA/S VEGESA stiftes i bransjen finansieringsvirksomhed i øvrigt. Bent Schou er medlem af ledelsen.Se mere