31. desember 2010Bente Athena Jakobsen forlater styretSKAGA A/SBente Athena Jakobsen forlater styret for SKAGA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSKAGA A/SSKAGA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bente Athena Jakobsen er styreleder.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSKAGA A/SSKAGA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bente Athena Jakobsen er styreleder.Se mere
11. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSKAGA A/SSKAGA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bente Athena Jakobsen er styreleder.Se mere
30. mai 2008Bente Athena Jakobsen blir med i styretSKAGA A/SBente Athena Jakobsen blir med i styret for SKAGA A/S.Se mere
4. september 2000Bente Athena Jakobsen forlater ledelsenPbh 26.219 ApSBente Athena Jakobsen forlater ledelsen for Pbh 26.219 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortPbh 26.219 ApSPbh 26.219 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 1998 til 30. juni 1999. Bente Athena Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 1998Bente Athena Jakobsen blir med i ledelsenPbh 26.219 ApSBente Athena Jakobsen blir med i ledelsen for Pbh 26.219 ApS.Se mere
4. desember 1989Bente Athena Jakobsen forlater ledelsenNO. 2 ApSBente Athena Jakobsen forlater ledelsen for NO. 2 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. november 1988Nytt navn: NO. 2 ApSASX 13261 ApSASX 13261 ApS skifter navn til NO. 2 ApS. Bente Athena Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 1988Preben Bang Henriksen forlater ledelsenASX 13261 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for ASX 13261 ApS etter en periode på 4 måneder. Bente Athena Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1988StiftelseASX 13261 ApSASX 13261 ApS stiftes i 1988. Bente Athena Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere